Vorsitzender |
Reiner Tammen | GRÜNE | GRÜNE Vorsitz | Vorsitz | | | | Beigeordneter | Beigeordneter |
Stellv. Bürgermeister |
Frank Heiken | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister |
Beigeordnete |
Holger Ulfers | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | Beigeordneter | Beigeordneter |
Ratsherren (Grundmandat) |
Ellmer Cramer | UWW | UWW Grundmandatsinhaber (Beratendes Mitglied ohne Stimmrecht) | Grundmandatsinhaber (Beratendes Mitglied ohne Stimmrecht) | | | | Grundmandatsinhaber | Grundmandatsinhaber |
Ratsfrauen |
Alice Brandenburg-Bienek | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 04.07.2012 | bis 04.07.2012 | |
Renate Janßen-Niemann | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 04.07.2012 | | von 04.07.2012 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Angelika Kirschner | GRÜNE | GRÜNE Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | | | | Ratsfrau | Ratsfrau |
Ratsherren |
Richard Herfurth | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | Ratsherr | Ratsherr |
Bernd Ihnken | parteilos | parteilos Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | | | | Ratsherr | Ratsherr |
Uwe König | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.07.2012 | | von 04.07.2012 | Ratsherr | Ratsherr |
Ralf Kröner | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | | | | Ratsherr | Ratsherr |
Heiko Menkens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Ratsherr | Ratsherr |
Immo Müller | UWW | UWW Mitglied | Mitglied | | | | Ratsherr | Ratsherr |
Beratende Mitglieder |
Thorsten Bruns | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 15.09.2015 | 17.10.2016 | von 15.09.2015 bis 17.10.2016 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Günter Cramer | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 31.10.2013 | bis 31.10.2013 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Anja Eiben | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 31.10.2013 | bis 31.10.2013 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Hans-Gerd Eilers | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 10.01.2012 | | von 10.01.2012 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Roswitha Hannemann | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 12.03.2013 | bis 12.03.2013 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Arthur Janssen | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 31.10.2013 | bis 31.10.2013 | Beratendes MItglied | Beratendes MItglied |
Ekke Schoof | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.09.2012 | 31.10.2013 | von 01.09.2012 bis 31.10.2013 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Matthias Suckert | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 12.03.2013 | bis 12.03.2013 | |
Hans-Peter Thiemann | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | 31.08.2015 | bis 31.08.2015 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Bernd-Ulrich Tscherney | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 12.03.2013 | | von 12.03.2013 | |
Gleichstellungsbeauftragte |
Julia Ingensiep | | Teilnahme Gleichstellungsbeauftragte | Teilnahme Gleichstellungsbeauftragte | 01.09.2014 | 15.09.2014 | von 01.09.2014 bis 15.09.2014 | Gleichstellungsbeauftragte | Gleichstellungsbeauftragte |